AFRICAN FRANCOPHONE COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
-Social gathering to relieve isolation and distress, to discuss issues in the community and find ways forward. -Sports events - coaching young people in the community in football and playing friendly matches.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
- AFCA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONA KATEMBWE | Cadeirydd |
|
|
|||||
BOMPER BONONO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BECKY MUHIMA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00k | £2.40k | £1.80k | £8.01k | £5.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90k | £2.39k | £1.79k | £8.01k | £5.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 111 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 111 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 477 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 477 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 842 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 842 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Mawrth 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 26 JULY 1997, AS AMENDED 25 NOVEMBER 1997 AND 23 DECEMBER 2004.
Gwrthrychau elusennol
[1] THE RELIEF OF POVERTY AMONG THE AFRICAN FRANCOPHONE COMMUNITY AND REFUGEES BY THE PROVISION OF GRANTS AND ASSISTANCE IN OBTAINING GRANTS BENEFITS AND HOUSING. [2] THE RELIEF OF SICKNESS AND DISABILITY; IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE FOREGOING. AMONG THOSE SUFFERING FROM SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES IN ACCESSING HEALTH SERVICES AND EDUCATION ABOUT SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES. [3] THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF ADULTS, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY THE PROVISION OF ADVICE ABOUT ENGLISH COURSES AND INTERPRETATION AND OTHER SERVICES TO IMPROVE COMMUNICATION WITH SCHOOLS AND EDUCATION AUTHORITIES. [4] THE RELIEF OF POVERTY IN DEVELOPING COUNTRIES, ESPECIALLY IN THE DIASPORA'S COUNTRIES OF ORIGIN BY RUNNING CHARITABLE DEVELOPMENT ACTIVITIES AND EXCHANGE EXPERIENCES WITH LOCAL NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS BY MEANS OF EDUCATION, HEALTH, SOCIAL AND ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAMMES.
Maes buddion
UNITED KINGDOM, EUROPE, AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 PRETORIA ROAD
TOTTENHAM
LONDON
N17 8EB
- Ffôn:
- 07983616651
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window