ymddiriedolwyr BF ADVENTURE
Rhif yr elusen: 1071862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Philips | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Heidi Glenister | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
Sarah Corbridge | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Simon Tregoning | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
John Henry Maples | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
David Wingham | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
LAURENCE OSBORNE | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
DEBORAH GILLIAN OSBORNE | Ymddiriedolwr | 05 April 2013 |
|
|
||||
HILARY JANE BEECHEY | Ymddiriedolwr | 05 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.