Ymddiriedolwyr THE RONA TRUST
Rhif yr elusen: 1073048

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willaim Whitehouse-Vaux | Cadeirydd | 12 March 1995 |
|
|
||||
Claire Cleaver | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Wright | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
Christopher Beane | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
Dawn Bishop | Ymddiriedolwr | 11 December 2013 |
|
|
||||
ANDREW DONALD SEARLE | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
Rebecca Shaw | Ymddiriedolwr | 11 March 2013 |
|
|
||||
Christopher Matthews | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
||||
WIilliam Heathcoat Amory | Ymddiriedolwr | 19 August 2012 |
|
|
||||
DR DUNCAN FARRANT | Ymddiriedolwr | 12 March 2005 |
|
|
||||
GILES ALEXANDER THORLEY | Ymddiriedolwr | 12 March 2002 |
|
|
||||
ALAN RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.