Hanes ariannol LITTLE OAKS PRE-SCHOOL-STOKE FERRY
Rhif yr elusen: 1068134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (53 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.03k | £89.79k | £81.70k | £109.43k | £130.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.94k | £90.18k | £90.10k | £102.72k | £120.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £72.22k | £55.77k | £80.06k | £91.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.16k | £5.04k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.