Hanes ariannol The Tabernacle, Coulsdon Trust

Rhif yr elusen: 1064627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.69k £2.40k £5.29k £8.64k £5.17k
Cyfanswm gwariant £19.16k £4.24k £4.81k £4.05k £3.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A