LANCASTER STEINER SCHOOL LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
education/training: The schools vision aims to help children have a full experience of childhood that can nourish and develop their innate capabilities, so that they become responsible, free individuals who think clearly, observe perceptively and act considerately.We encourage children to become independent and capable learners. This develops their innate capacities for wonder and imagination.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
- LANCASTER STEINER EDUCATION PROJECT (Enw gwaith)
- LANCASTER STEINER RAINBOW PARENT & TODDLER GROUP (Enw gwaith)
- LANCASTER STEINER RAINBOW PLAYGROUP (Enw gwaith)
- LANCASTER STEINER SCHOOL (Enw gwaith)
- CHERRYTREES KINDERGARTEN (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maialen Galarraga Gallastegui | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Gabriella Cani | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Shabnam Afroze Cadwallender | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
||||
David John Barton | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.47k | £127.00k | £165.65k | £151.11k | £144.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.30k | £112.72k | £151.51k | £173.21k | £149.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £135 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.42k | £13.18k | £37.60k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Ionawr 2025 | 201 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Ionawr 2025 | 201 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Rhagfyr 2021 | 168 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Chwefror 2022 | 233 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 02 Rhagfyr 2020 | 155 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 MAY 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 NOV 1997 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION UPON THE PRINCIPALS INDICATED BY THE LATE DR RUDOLF STEINER AND TO CONDUCT IN THE UNITED KINGDOM ANY BOARDING OR DAY SCHOOLS FOR THE EDUCATION OF CHILDREN 2) TO ESTABLISH AND CARRY ON A SCHOOL WHERE PUPILS, SCHOLARS AND STUDENTS MAY OBTAIN ON MODERATE TERMS A SOUND GENERAL EDUCATION UPON THE PRINCIPLES INDICATED BY RUDOLF STEINER. 3) TO PROMOTE THE STUDY AND PRACTICE OF ALL OR SUCH OF THE ARTS AND SCIENCES, INCLUDING THE ART OF EURYTHMY AS ARE NECESSARY
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LUNE ROAD
Lancaster
LA1 5QU
- Ffôn:
- 01524381876
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window