Hanes ariannol OCTAVIA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1065817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £947.94k | £493.29k | £421.21k | £394.63k | £246.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.01m | £444.02k | £451.89k | £479.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £179.14k | £146.85k | £146.72k | £154.14k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | N/A | £38.09k | £463 | £11.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £835.04k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £42.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £70.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £967.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £62.98k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £133.84k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.68k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.