OCTAVIA FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1065817
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Octavia Foundation works with people affected by unemployment, ill health, social isolation or low incomes to connect them with opportunities for positive personal change. We deliver services in five key areas: care and support for older and vulnerable people work with young people help with training and employment help with money and debt involving the community

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £246,795
Cyfanswm gwariant: £479,949

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Brent
  • Dinas Westminster
  • Hammersmith And Fulham
  • Kensington And Chelsea

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Hydref 2007: Cofrestrwyd
  • 09 Tachwedd 2021: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • OCTAVIA HILL HOUSING TRUST FRIENDS FOUNDATION (Enw gwaith)
  • OCTAVIA HILL HOUSING TRUST FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ralph Martin Facey Cadeirydd 18 December 2024
Dim ar gofnod
Hugh Thornbery Ymddiriedolwr 02 January 2025
Dim ar gofnod
Oyedokun Oluwaseyi Lou Taylor Ymddiriedolwr 18 December 2024
Dim ar gofnod
Margaret Elizabeth Porteous Ymddiriedolwr 18 December 2024
Dim ar gofnod
Paul Joseph Randle Ymddiriedolwr 20 March 2024
Dim ar gofnod
Ahmed Saleh Ymddiriedolwr 25 April 2023
Dim ar gofnod
Cerys Shepherd Ymddiriedolwr 25 April 2023
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £947.94k £493.29k £421.21k £394.63k £246.80k
Cyfanswm gwariant £1.03m £1.01m £444.02k £451.89k £479.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £179.14k £146.85k £146.72k £154.14k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k N/A £38.09k £463 £11.08k
Incwm o roddion a chymynroddion £835.04k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £42.90k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £70.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £10.00k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £967.26k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £62.98k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £13.44k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £133.84k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £12.68k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 19 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 19 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 20 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 20 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 22 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 22 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED OCTOBER 2007
Gwrthrychau elusennol
1)PROVIDING ACCOMMODATION FOR PERSONS OF NOT LESS THAN 50 YEARS OF AGE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS AND PERSONS WHO ARE UNDER 50 YEARS OF AGE WHO ARE BY REASON OF DISABILITY, ILLNESS OR ACCIDENT IN LIKE CIRCUMSTANCES, WITH A PREFERENCE FOR WOMEN QUALIFIED AS AFORESAID. 2) APPLYING THE INCOME OF THE CHARITY FOR THE PURPOSE OF RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS QUALIFIED AS AFORESAID BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED REDUCE THE NEED HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS, WITH A PREFERENCE FOR WOMEN QUALIFIED AS AFORESAID, AS THE TRUSTEE FROM TIME TO TIME SHALL DECIDE. 3)IF THE INCOME CANNOT BE APPLIED IN THE MANNER AFORESAID IN ANY YEAR THE TRUSTEE MAY APPLY THE SAME FOR THE BENEFIT OF PERSONS UNDER 50 YEARS OF AGE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.S..
Maes buddion
GREATER LONDON AREA
Hanes cofrestru
  • 09 Hydref 2007 : Cofrestrwyd
  • 09 Tachwedd 2021 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
EMILY HOUSE
202-208 KENSAL ROAD
LONDON
W10 5BN
Ffôn:
02083545500