Hanes ariannol TALMUD TORAH TIFERES SHLOME TRUST
Rhif yr elusen: 1064650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £929.20k | £1.18m | £958.42k | £988.62k | £949.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £871.77k | £1.20m | £945.88k | £998.66k | £949.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £264.71k | £166.92k | £234.82k | £348.96k | £276.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £664.42k | £1.18m | £958.42k | £639.66k | £949.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £264.79k | £0 | £0 | £348.96k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £871.77k | £1.20m | £945.88k | £973.60k | £933.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £25.06k | £15.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.98k | £132.37k | £81.55k | £27.92k | £118.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.75k | £15.00k | £5.00k | £5.04k | £10.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.