"LOOK" LONDON LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our sole focus is to support the families / carers of children and young people with visual impairment (VI), who live within the Greater London area. This can include liaison with social workers, health and education professionals as well as voluntary staff working with VI children and young people and their families / carers
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 09 Hydref 1997: Cofrestrwyd
- 07 Medi 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LOOK LONDON (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2004 | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 31/12/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.05k | £10.26k | £2.65k | £31.52k | £9.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.77k | £27.65k | £28.34k | £34.18k | £9.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 09 Awst 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 26 Awst 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 09 Awst 2009 | 375 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | 09 Rhagfyr 2008 | 132 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | 17 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | 23 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2005 | 22 Mai 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2005 | 22 Mai 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2004 | 28 Mehefin 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2004 | 28 Mehefin 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 15 SEPTEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF EDUCATION AND THE PROVISION OF RECREATION AND LEISURE -TIME OCCUPATIONS FOR THE PURPOSES OF PROMOTING IN THE INTERESTS OF SOCIAL; WELFARE THE SPIRITUAL , SOCIAL, MORAL AND PHYSICAL WELL-BEING OF VISUALLY IMPAIRED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN GREATER LONDON AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
GREATER LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window