Hanes ariannol ROYAL MARINES RESERVE 50TH ANNIVERSARY RELIEF FUND

Rhif yr elusen: 1069629
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £7.98k £6.15k £8.06k £9.99k £6.13k
Cyfanswm gwariant £66.96k £11.89k £1.46k £5.26k £5.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A