ymddiriedolwyr CHRISTIAN COMMUNITY ACTION MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1065627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Heron | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|
||||
Rosemary Sandbach | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Rev Suzanne Joy KNIGHT | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Rachel Amanda Belshaw | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Rev PENELOPE JANE CUTHBERT | Ymddiriedolwr | 22 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.