Hanes ariannol YOUTH CANCER TRUST (UK) LIMITED

Rhif yr elusen: 1064736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £189.88k £103.00k £101.94k £182.95k £238.96k
Cyfanswm gwariant £259.80k £221.00k £250.09k £302.87k £282.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £63.72k N/A N/A N/A