ymddiriedolwyr CAMBRIDGESHIRE GARDENS TRUST
Rhif yr elusen: 1064795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Whittle | Cadeirydd | 17 November 2019 |
|
|
||||||
Janet Probyn | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||||
Jean Ann Colbert | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||||
Dr Virginia Warren | Ymddiriedolwr | 11 November 2018 |
|
|
||||||
Jane Bhagat | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||||
Dr Judith Rossiter | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||||
Sarah Hundleby | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||||
Dr JANE SILLS | Ymddiriedolwr | 14 November 2011 |
|
|||||||
MARK HUMPHREY WILKINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JUDITH ANNE CHRISTIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.