Hanes ariannol SERVICES FOR INDEPENDENT LIVING
Rhif yr elusen: 1099020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.78m | £1.87m | £2.28m | £2.74m | £2.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.71m | £1.79m | £2.21m | £2.71m | £2.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.24m | £1.24m | £1.50m | £2.67m | £2.32m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £36.68k | £73.07k | £38.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £887 | £328 | £36.68k | £73.07k | £39.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.78m | £1.86m | £2.25m | £2.67m | £2.85m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.62k | £2.96k | £2.16k | £3.02k | £4.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £39.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.71m | £1.79m | £2.21m | £2.71m | £2.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.18k | £7.81k | £0 | £9.90k | £10.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.