Hanes ariannol COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE FOR ST ALBAN'S DISTRICT
Rhif yr elusen: 1064774
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £369.58k | £417.41k | £192.56k | £9 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £277.16k | £452.13k | £200.95k | £126.80k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £69.17k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.00k | £342.06k | £98.15k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.