Friends of Ewell Grove

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SCHOOL PARENT SUPPORT GROUP
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 08 Hydref 1997: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF EWELL GROVE INFANT & NURSERY SCHOOL (Enw blaenorol)
- FRIENDS OF EWELL GROVE INFANT SCHOOL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Elizabeth Dickson | Cadeirydd | 12 July 2022 |
|
|
||||
Virginia Tracy Ann Danaswamy | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|
||||
Lisa Emma Powell | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|
||||
Paula Rising | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Paul Matthew Hilton | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Tamsin Christie | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Corinna Ann Whittle | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Liza Monaghan | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Lerryn Elizabeth Reynoldson | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Kellea Jayne York | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Lara Slater | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Farah Sadrudin Habib Shah | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.95k | £12.05k | £27.97k | £32.54k | £35.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.74k | £5.89k | £4.98k | £39.20k | £27.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 30 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 30 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 20 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 20 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 27 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 22 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 22 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08 JUL 1997 AS AMENDED ON 26 NOV 2003 AS AMENDED ON 14 FEB 2004 AS AMENDED ON 23 NOV 2004 AS AMENDED ON 11 JUL 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL.
Maes buddion
SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ewell Grove Primary & Nursery Schoo
West Street
Ewell
EPSOM
KT17 1UZ
- Ffôn:
- 02083934393
- E-bost:
- foeg@ewell-grove.surrey.sch.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window