Ymddiriedolwyr Friends of Ewell Grove
Rhif yr elusen: 1064755

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Elizabeth Dickson | Cadeirydd | 12 July 2022 |
|
|
||||
Virginia Tracy Ann Danaswamy | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|
||||
Lisa Emma Powell | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|
||||
Paula Rising | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Paul Matthew Hilton | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Tamsin Christie | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Corinna Ann Whittle | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Liza Monaghan | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Lerryn Elizabeth Reynoldson | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Kellea Jayne York | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Lara Slater | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Farah Sadrudin Habib Shah | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.