ymddiriedolwyr EDUCARE M
Rhif yr elusen: 1065452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Morrissey | Cadeirydd | 04 March 2014 |
|
|
||||
Adam Hardy | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
DECLAN JOSEPH LINNANE | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Maureen Martin | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
Marjorie Bannister | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|||||
David O'Farrell | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|||||
HELEN CARMEL HILL | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL SHINKWIN | Ymddiriedolwr | 19 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.