Hanes ariannol SOUTH EAST DANCE LIMITED
Rhif yr elusen: 1064900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £746.91k | £988.99k | £1.15m | £1.24m | £1.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £726.95k | £774.49k | £736.73k | £827.18k | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £651.39k | £44.38k | £81.78k | £44.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £570.17k | £570.17k | £833.65k | £612.74k | £598.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £174.29k | £415.46k | £315.26k | £625.72k | £647.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.96k | £2.86k | £868 | £1.18k | £1.20k | |
|
Incwm - Arall | £500 | £500 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £833.65k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £664.47k | £718.30k | £673.43k | £774.93k | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £62.48k | £56.19k | £63.30k | £52.25k | £47.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.98k | £19.27k | £12.56k | £15.47k | £10.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.