LHA LONDON LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing accommodation in London
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£16,581,114
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £15.16m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £242.57k | |
Buddsoddiadau | £1.18m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£9,858,047
Codi arian | £230.55k | |
Weithgareddau elusennol | £9.63m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £230.55k | |
Gwariant elusennol | £9.63m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.72m |
Pobl

84 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
833 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£150k i £200k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 06 Mai 1998: Cofrestrwyd
- LHA (Enw gwaith)
- LONDON HOSTELS ASSOCIATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Conroy | Cadeirydd | 26 March 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Nyawade | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Simon Charles Vaughan Tarr | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
David Sawer | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Helen Wyeth | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Harkamaljeet Sandhu Shinger | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
ADAM POOLE | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Peter Frackiewicz | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Petra Green | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
SUE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.55m | £11.50m | £9.05m | £14.16m | £16.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.50m | £7.28m | £7.31m | £9.90m | £9.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £571.16k | £249.73k | £62.77k | £270.77k | £242.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.80m | £11.03m | £8.69m | £13.52m | £15.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £178.86k | £221.63k | £299.16k | £367.63k | £1.18m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.40m | £7.17m | £7.19m | £9.73m | £9.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £98.76k | £108.38k | £119.37k | £175.45k | £230.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.13k | £27.64k | £37.62k | £36.50k | £347.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £212.07k | £336.95k | £383.83k | £276.81k | £47.03k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.07k | £53.69k | £106.63k | £41.72k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £236.86m | £242.15m | £240.42m | £249.95m | £250.53m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.34m | £16.24m | £24.52m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £24.46m | £8.82m | £4.95m | £33.24m | £38.77m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£52.00k | -£1.29m | -£42.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.04m | £1.53m | £2.08m | £2.92m | £2.32m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 5 NOVEMBER 1940, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 23 SEPTEMBER 1997, 14 APRIL 1998 AND 5 SEPTEMBER 2006. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME 1 APRIL 2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 SEP 2018
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF ACQUIRING, ESTABLISHING, MAINTAINING, MANAGING AND CONDUCTING HOSTELS TO PROVIDE LOW COST LIVING ACCOMMODATION FOR STUDENTS AND WORKING PEOPLE OF LIMITED MEANS STUDYING OR WORKING IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND TO FURTHER ANY CHARITABLE PURPOSE RECOGNISED BY ENGLISH LAW BY THE PROVISION OF HOUSING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
54 ECCLESTON SQUARE
LONDON
SW1V 1PG
- Ffôn:
- 02078341545
- E-bost:
- tperkins@lhalondon.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window