Ymddiriedolwyr LHA LONDON LTD
Rhif yr elusen: 1069428

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Conroy | Cadeirydd | 26 March 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Nyawade | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Simon Charles Vaughan Tarr | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
David Sawer | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Helen Wyeth | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Harkamaljeet Sandhu Shinger | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
ADAM POOLE | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Peter Frackiewicz | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Petra Green | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
SUE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.