Hanes ariannol NORMANTON ON SOAR JUBILEE FIELD

Rhif yr elusen: 1067813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.58k £17.59k £23.67k £38.69k £44.75k
Cyfanswm gwariant £18.34k £17.39k £19.16k £31.30k £37.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £8.00k £2.92k N/A