Hanes ariannol CHRIST VICTORY CHURCH INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1065035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.94k £44.49k £54.87k £51.04k £49.35k
Cyfanswm gwariant £12.53k £21.66k £33.77k £20.16k £29.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A