ymddiriedolwyr 3RD WHITSTABLE (ALL SAINTS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1065505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP SANDEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rebecca Wilcox | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Nigel Farenden | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Dr Jennifer Shearman | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Kate Bagnall | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Simon Haseltine | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
||||
Michelle Nicholson | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
Katherine Brunger | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
STEPHEN DAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.