Hanes ariannol REKINDLE

Rhif yr elusen: 1067356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £73.79k £90.68k £120.79k £173.74k £164.53k
Cyfanswm gwariant £72.43k £68.53k £91.97k £88.57k £152.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £22.43k £1.00k N/A