Hanes ariannol LANCASTER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1066850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.00m £2.96m £3.41m £3.39m £3.67m
Cyfanswm gwariant £3.03m £2.52m £3.04m £2.75m £2.58m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £74.02k £115.75k £0 £150 £405.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.93m £2.84m £3.41m £3.39m £3.26m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.03m £2.52m £3.04m £2.75m £2.58m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £142.70k £132.67k £210.27k £255.64k £221.81k
Gwariant - Sefydliad grantiau £2.67m £2.17m £2.56m £2.14m £2.03m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0