Hanes ariannol THE WICK COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1066693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £90.46k £54.93k £80.50k £94.14k £95.75k
Cyfanswm gwariant £82.39k £71.10k £76.32k £84.80k £99.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.81k £15.00k £12.88k N/A