ymddiriedolwyr MIND IN HARROW
Rhif yr elusen: 1067480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Jack Defries | Cadeirydd | 13 June 2022 |
|
|
||||
Adelle Ashley Henry | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Komal Raja | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Colin Powell | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Robert Paul Pender | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Kanchan Desai | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.