YSGOL GYNRADD TRELOGAN PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1067549
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Fundraising to benefit all the children at Ysgol Trelogan.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019

Cyfanswm incwm: £713
Cyfanswm gwariant: £188

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sir Y Fflint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
  • 09 Medi 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 09 Hydref 2015: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HEULWEN SIAN CLOSS-SHARP Ymddiriedolwr 20 May 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £2.40k £971 £3.17k £1.22k £713
Cyfanswm gwariant £550 £1.28k £679 £4.04k £188
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Ysgol Gynradd Trelogan
Berthengam
Treffynnon
Sir y fflint
CH8 9BZ
Ffôn:
01745 560432
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael