Hanes ariannol EARTHWORKS ST. ALBANS
Rhif yr elusen: 1067139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £217.18k | £217.79k | £250.94k | £265.40k | £218.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £207.90k | £228.81k | £214.99k | £220.12k | £236.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £127.42k | £130.19k | £130.12k | £106.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.13k | £20.10k | £22.50k | £23.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.