ymddiriedolwyr EARTHWORKS ST. ALBANS
Rhif yr elusen: 1067139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Celia Olive Carruthers | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
David Douglas Cole | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Philip Royston Leach | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Peter Kordel | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Webb | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Angela Pankhurst | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Carmen Nevado | Ymddiriedolwr | 12 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.