Hanes ariannol ASSOCIATION OF CHRISTIAN WRITERS

Rhif yr elusen: 1069839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (59 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.67k £28.57k £27.29k £31.40k £23.76k
Cyfanswm gwariant £33.78k £15.92k £26.24k £35.92k £18.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A