Hanes ariannol CRISIS PREGNANCY CENTRE, CORNWALL

Rhif yr elusen: 1065024
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/06/2007 16/06/2008 16/06/2009 16/06/2010 16/06/2011
Cyfanswm Incwm Gros £5.92k £14.07k £2.77k £2.90k £5.83k
Cyfanswm gwariant £5.56k £5.33k £6.77k £5.43k £3.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A