Hanes ariannol FULMER EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1065512
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.85m | £1.94m | £2.33m | £1.01m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40m | £1.42m | £2.48m | £1.45m | £2.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £11.94k | £5.45k | £35.17k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £532.79k | £630.08k | £676.27k | £410.18k | £186.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £162.16k | £27.44k | £10.02k | £10.02k | £8.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.23m | £1.62m | £583.79k | £955.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.86k | £4.70k | £2.72k | £1.24k | £1.60k | |
|
Incwm - Arall | £53.08k | £49.46k | £12.86k | £3.88k | £22.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £289.59k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.37m | £1.39m | £2.47m | £1.44m | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £27.93k | £9.18k | £9.73k | £8.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.75k | £8.68k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.25k | £0 | £0 | £0 | £884.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.