Ymddiriedolwyr RAILWAY PATHS LIMITED
Rhif yr elusen: 1070003

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terry Levinthal | Cadeirydd | 01 August 2016 |
|
|
||||
Dr Katherine Elizabeth Young | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Wendy Patricia Spinks | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
John Anthony Richard Whitehurst | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Caroline Elizabeth Levett | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Jonathan Westcote Chesebrough | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Richard Marshall | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Xavier Brice | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.