KNOWLE WEST ALCOHOL AND DRUGS SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide free and confidential advice, guidance and support and structured services for those concerned about their own or someone else's substance misuse. KWADS aims to reduce the harm that substance misuse has on individuals, families and the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1120320 HAWKSPRING
- 27 Mai 1998: Cofrestrwyd
- 28 Chwefror 2014: Tynnwyd (WEDI UNO)
- KWADS (Enw gwaith)
- KNOWLE WEST AGAINST DRUGS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £275.56k | £152.89k | £180.90k | £182.41k | £207.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £264.29k | £134.60k | £170.14k | £189.89k | £204.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 24 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 24 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 04 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 04 Hydref 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 14 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 30 Medi 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 JULY 1997 AS AMENDED 8 NOVEMBER 2001 AND 25 FEBRUARY 2004.
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE PREVENTION OF CHEMICAL DEPENDENCY AND DRUG ABUSE BY EDUCATING THE PUBLIC IN THE DANGERS OF SUCH DEPENDENCY AND ABUSE AND PROVIDING INFORMATION ON ALL RELATED MATTERS AND ENCOURAGING POLICY LIAISON; B) TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND STRESS AMONG PERSONS AFFECTED BY OR DEPENDENT UPON DRUGS AND THEIR FAMILIES AND TO PROVIDE FOR THE REHABILITATION OF SUCH PERSONS PARTICULARLY BY THE PROVISION OF COUNSELLING, BEFRIENDING AND OTHER SUPPORT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window