BIRMINGHAM PHEASEY CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arranging meetings for public worship, which includes Bible education and training in Christian living. Preaching the Christian message to the public within the congregation area. Distributing Bibles and other religious literature. All of these services and facilities are provided without charge.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Walsall
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 275946 THE KINGDOM HALL TRUST
- 31 Hydref 1997: Cofrestrwyd
- 04 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.53k | £11.85k | £11.85k | £11.85k | £2.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.14k | £8.66k | £8.66k | £11.81k | £891 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 04 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 21 Awst 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 MAY 1997.
Gwrthrychau elusennol
THE PRACTICE AND ADVANCEMENT OF CHRISTIANITY FOUNDED ON THE HOLY BIBLE ,AS UNDERSTOOD BY THE DENOMINATION OF CHRISTIANS KNOWN AS JEHOVAH'S WITNESSES, INCLUDING THE PREACHING OF THE GOOD NEWS OF GOD'S KINGDOM BY JESUS CHRIST WITHIN THE CONGREGATION AREA AND THE HOLDING OF MEETINGS.
Maes buddion
BIRMINGHAM, STREETLEY, GREAT BARR, KINGSTANDING.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window