NORFOLK CITIZENS ADVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Citizens Advice service aims to: Provide the advice people need for the problems they face Improve the policies and practices that affect peoples lives Our free, independent, confidential and impartial advice and information services are available to all residents of Norfolk regardless of race, gender, disability, sexuality or nationality.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,315,085
Roddion a chymynroddion | £7.13k | |
Weithgareddau elusennol | £2.30m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.23k | |
Buddsoddiadau | £4.77k | |
Arall | £2.66k |
Cyfanswm gwariant:
£2,216,079
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.22m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £702,120 o 5 gontract(au) llywodraeth a £557,621 o 9 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.22m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £99.01k |
Pobl

49 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
145 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1135997 CITIZENS ADVICE NORTH NORFOLK
- 03 Gorffennaf 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1123397 YARE VALLEY & DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU LIMI...
- 24 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1120532 MID NORFOLK CITIZENS ADVICE BUREAU
- 02 Medi 1998: Cofrestrwyd
- NORFOLK CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- NORFOLK CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- NORFOLK CITIZEN'S ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- NORWICH AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- NORWICH AND WEST NORFOLK CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- THE FRIENDS OF NORFOLK CITIZENS ADVICE (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Leslie West | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
EDWARD STEFAN CONNOLLY | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Peta Banks | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Mary Anne Massey | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Benjamin George Meen | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
ROGER PATRICK MARGAND | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|||||
Andrew Mole | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
Ian Paul Davis | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
Richard David Gray | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
Simon Smith | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|
||||
David Charles Browne | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|||||
CHARLOTTE LAND | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.99m | £2.12m | £2.13m | £2.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.95m | £2.02m | £2.04m | £2.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £745.49k | £702.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £478.36k | £484.31k | £431.16k | £422.93k | £557.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.58k | £88.08k | £54.00k | £43.64k | £7.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.48m | £1.90m | £2.07m | £2.08m | £2.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £774 | £998 | £857 | £2.59k | £4.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.52k | £0 | £865 | £2.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £61.00k | £17.32k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.49m | £1.95m | £2.02m | £2.04m | £2.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.73k | £6.81k | £0 | £14.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £48.45k | £33.92k | £19.38k | £4.85k | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £833.65k | £833.44k | £948.98k | £1.26m | £1.33m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £228.61k | £171.46k | £174.39k | £379.67k | £348.05k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 AUG 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 JUN 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 OCT 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 JAN 2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12 SEP 2012 as amended on 28 Nov 2018 as amended on 22 Sep 2023 as amended on 14 Dec 2012 as amended on 11 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
The Charity's objects are to promote any charitable purpose for the public benefit by the advancement of education, the protection and preservation of health and the relief of poverty, sickness and distress in particular, but without limitation, for the community in Norfolk and elsewhere in the United Kingdom.
Maes buddion
THE CITY OF NORWICH AND IN THE LOCAL AUTHORITY AREAS OF BROADLAND AND SOUTH NORFOLK AND EAST ANGLIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pottergate House
83-87 Pottergate
Norwich
NR2 1DZ
- Ffôn:
- 01603 273110
- E-bost:
- public@ncab.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window