TAVISTOCK CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arranging meetings for Public Worship, which includes personal Bible Education programs & Training in Christian living. Preaching the Christian message to the public within the UK. Distributing Bibles & other religious literature at no charge, & giving pastoral assistance to the congregation & the wider community. All of these services and facilities are provided freely to anyone in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 275946 THE KINGDOM HALL TRUST
- 01 Tachwedd 1997: Cofrestrwyd
- 04 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/10/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.76k | £9.16k | £8.95k | £11.34k | £6.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.51k | £11.73k | £8.86k | £8.44k | £4.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 13 Tachwedd 2021 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ebrill 2021 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 16 Awst 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
THE MODEL CONSTITUTION WAS APPROVED ON 17 OCTOBER 1996 AND ADOPTED WITHOUT ANY AMENDMENT BY THE CHARITY ON 29 MAY 1997.
Gwrthrychau elusennol
THE PRACTICE AND ADVANCEMENT OF CHRISTIANITY FOUNDED ON THE HOLY BIBLE, AS UNDERSTOOD BY THE DENOMINATION OF CHRISTIANS KNOWN AS JEHOVAH;'S WITNESSES, INCLUDING THE PREACHING OF THE GOOD NEWS OF GOD'S KINGDOM BY JESUS CHRIST WITHIN THE CONGREGATION AREA AND THE HOLDING OF MEETINGS.
Maes buddion
TAVISTOCK, WHITCHURCH, HORRABRIDGE, YELVERTON, GUNNISLAKE, CALSTOCK, BEREALSTON ,MEAVY, DOUSLAND, WALKHAMPTON, CRAPSTONE, BUCKLAND MONOCHORUM, LYDFORD, POSTBRIDGE, DARTMEAT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window