ymddiriedolwyr THE HADFIELD CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1067491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN AITCHISON JONES | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Bernard Kenny | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Duncan Bailey | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Caroline Flora Eileen Addison | Ymddiriedolwr | 03 August 2010 |
|
|
||||
ANDREW WILLIAM NEIL FORSYTH | Ymddiriedolwr | 03 August 2010 |
|
|||||
ANDREW TIMOTHY MORRIS | Ymddiriedolwr | 01 September 1997 |
|
|||||
ROY ALFRED MORRIS CBE DL | Ymddiriedolwr | 01 September 1997 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.