Hanes ariannol LLANDUDNO SEASIDE BUILDINGS PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1066187
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £3 | £3 | £0 | £28 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £42 | £35 | £13 | £83 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.