Hanes ariannol YOUTH BRASS 2000

Rhif yr elusen: 1068459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (297 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £65.57k £32.77k £14.05k £36.85k £61.83k
Cyfanswm gwariant £63.31k £21.77k £22.72k £36.08k £61.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A