Hanes ariannol VOLUNTARY ACTION NORTH SOMERSET
Rhif yr elusen: 1065916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.66k | £164.43k | £280.18k | £733.71k | £791.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £207.03k | £166.67k | £183.92k | £415.98k | £623.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.90k | £38.00k | N/A | £132.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.47k | £35.00k | £70.14k | £260.42k | £303.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £466 | £18.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £733.23k | £772.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £18 | £1.15k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £415.98k | £623.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.00k | £4.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £51.98k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.