THE BENENDEN HOSPITAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal object of The Benenden Hospital Trust is the relief of hardship caused by sickness, infirmity, disability, or any medical condition by the provision of surgical and medical treatment and nursing care. The charity is the main provider of surgical and medical treatment to members and nominees of The Benenden Healthcare Society Limited. Membership is open to all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£49,530,000
Roddion a chymynroddion | £357.00k | |
Weithgareddau elusennol | £48.66m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £406.00k | |
Buddsoddiadau | £106.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£48,902,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £48.90m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £48.90m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £628.00k |
Pobl

452 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£200k i £250k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miranda Jane Dodd | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Damien Marmion | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Angela Janette Hays | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Paul Andrew Rich | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Paula Lillian Clark | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.55m | £35.23m | £39.95m | £43.08m | £49.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.83m | £34.48m | £40.35m | £44.37m | £48.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.01m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.94m | £3.00m | £1.73m | £1.27m | £357.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.61m | £168.00k | £283.00k | £302.00k | £406.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £32.05m | £37.93m | £41.50m | £48.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.60k | £3.00k | £0 | £10.00k | £106.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £89.04k | £297.00k | £53.00k | £418.00k | £970 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £41.83m | £34.48m | £40.35m | £44.37m | £48.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.77k | £215.00k | £0 | £0 | £245.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £12.19m | £11.97m | £11.31m | £10.09m | £8.98m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £6.74m | £7.50m | £8.40m | £8.84m | £10.85m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.22m | £2.52m | £3.17m | £3.68m | £3.95m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/10/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/05/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/02/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/06/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 03/08/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 31/08/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/02/2014
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF HARDSHIP CAUSED BY SICKNESS, INFIRMITY, DISABILITY OR ANY MEDICAL CONDITION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF SURGICAL AND MEDICAL TREATMENT, NURSING CARE AND OTHERWISE TO THE MEMBERS OF THE BENENDEN HEALTHCARE SOCIETY (PREVIOUSLY KNOWN AS THE POST OFFICE AND CIVIL SERVICE SANATORIUM SOCIETY), THEIR NOMINEES AND, IF THE GOVERNORS THINK FIT, TO OTHER PERSONS IN NEED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BENENDEN HOSPITAL
GODDARDS GREEN ROAD
BENENDEN
CRANBROOK
TN17 4AX
- Ffôn:
- 01580240540
- E-bost:
- jane.abbott@benenden.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window