Ymddiriedolwyr THE BENENDEN HOSPITAL TRUST

Rhif yr elusen: 1065995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Miranda Jane Dodd Ymddiriedolwr 21 June 2024
Dim ar gofnod
Damien Marmion Ymddiriedolwr 05 July 2023
Dim ar gofnod
Angela Janette Hays Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
Paul Andrew Rich Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Paula Lillian Clark Ymddiriedolwr 04 July 2019
Dim ar gofnod