Hanes ariannol MARLOW CHURCH OF ENGLAND INFANT SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1066043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.97k £18.96k £4.11k £6.23k £12.11k
Cyfanswm gwariant £4.96k £7.62k £7.00k £6.87k £16.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A