Hanes ariannol NORFOLK EARLY YEARS SUPPORT NETWORK

Rhif yr elusen: 1066397
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £170.00k £165.10k £216.03k £65.57k £27.38k
Cyfanswm gwariant £148.73k £144.33k £152.73k £127.73k £114.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A