ymddiriedolwyr RUISLIP EASTCOTE NORTHWOOD SCOUT DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1066010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL CHARLES SPENCER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kyle Fawcett | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Nikhil Manava Varodaria | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
WILLIAM MARCUS HOLMAN VICTORY | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|||||
Simon HILL | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|||||
Margaret Rose SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Rishi-Nayan VARODARIA | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Jonathan Robert NORTON | Ymddiriedolwr | 08 July 2018 |
|
|
||||
David Pinn | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
||||
HELEN EVANS | Ymddiriedolwr | 15 March 2013 |
|
|
||||
MR BOB SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD JOHN PLUME | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NEIL MONTEITH LATTIMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR ROBERT ALEXANDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.