Ymddiriedolwyr RODLEY NATURE RESERVE TRUST
Rhif yr elusen: 1070744

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Margaret Gander | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Carolyn Finn | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Barbara Louise Staniland | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Denese Lynn Swann | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
Andrew John Woodall Mr | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Kirsty Ann McLeod | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
PETER MURPHY | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Margaret Jane Bellwood | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
DR JEREMY STEPHEN KNAPP | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|
||||
DAVID ARTHUR NESHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.